ymddiriedolwyr KINGSBRIDGE COMMUNITY GARDEN
Rhif yr elusen: 1076359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL FRANCES DAVIES | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|||||
PAULINE MARGARET FRYER | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
BARBARA DOVE | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
John Clark | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER SHAW STEPHENS | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|||||
MRS KATE LAVENDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ELIZABETH GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.