ymddiriedolwyr FERNHURST CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1068101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Nigel Roberts | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
Deni Jones | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Christina Marie Litchfield | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Lindsay Marie-Therese Warwick Gee | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Camilla Hughes Hooper | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|||||
JANET CLARE FRIPP MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA ANN BUBBEAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.