ymddiriedolwyr TELFORD CHRISTIAN COUNCIL SUPPORTED HOUSING
Rhif yr elusen: 1066948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew McAdam | Cadeirydd | 31 January 2014 |
|
|
||||
Susan Gail Rawlings | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Pauline Heffernan | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Samantha Louise Gudsell | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Mary Louise Bawn | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|||||
Khadeem Duncan-Banerjee | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Christopher Ian Pelling-Fulford | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Dokov | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|||||
Christopher Hill | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
BRIAN KEATES | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
JACQUELINE ANN OSMUND-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.