Hanes ariannol LORD MAYOR OF MANCHESTER'S CHARITY APPEAL TRUST
Rhif yr elusen: 1066972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £160.35k | £827.69k | £229.33k | £529.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £624.03k | £355.18k | £1.24m | £935.56k | £694.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30m | N/A | £727.10k | N/A | £144.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £31.81k | N/A | £77.21k | N/A | £362.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.64k | N/A | £23.38k | N/A | £22.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £129.12k | N/A | £1.17m | N/A | £563.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £494.91k | N/A | £69.02k | N/A | £131.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.73k | N/A | £98.35k | N/A | £114.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.38k | N/A | £1.06m | N/A | £415.37k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £724 | N/A | £685 | N/A | £603 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.