ymddiriedolwyr THE E C ROBERTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1066611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Maximillian Allman | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Lindsey Taylor | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Innes Richens | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Marcella Kirby | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Tom Floyd | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Jennifer Bennett | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Margaret Geary | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|||||||||||||||||||||||
PROFESSOR JOHN ANTHONY GEORGE CRAVEN | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|||||||||||||||||||||||
REVEREND BOB WHITE | Ymddiriedolwr | 20 January 2009 |
|
|||||||||||||||||||||||
MALCOLM CHILDS | Ymddiriedolwr | 01 December 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.