ymddiriedolwyr THE CONGLETON AMATEUR YOUTH THEATRE
Rhif yr elusen: 1071221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Holford | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Claire Ashley Bailey | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Claire Moss | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|
||||
ANGELA LOUISE WEDGEBURY | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|
||||
Imogen Louise Furlong | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|
||||
ANGELA ROSE VICKERS | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|
||||
Crystal Freya Holford | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|||||
Peter Robert Turner | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Philippa Barnett | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Susan Jacqueline Mills | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Lorraine House | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Nichola Gill | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.