Hanes ariannol BULKINGTON VILLAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1071175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £254.54k | £245.29k | £212.43k | £239.02k | £260.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £234.01k | £273.66k | £179.83k | £214.04k | £253.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £54.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.55k | £2.58k | £42.11k | £2.64k | £2.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.