ymddiriedolwyr THE COPPED HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1065569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN MICHAEL COX RIBA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Andrew Lewis | Ymddiriedolwr | 29 December 2023 |
|
|||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
David Burton | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
Louise Robertson | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Richard Speller | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
||||
Philip James McKinder | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.