Hanes ariannol ROOTS AND SHOOTS
Rhif yr elusen: 1064070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £1.03m | £982.88k | £1.25m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.04m | £961.01k | £1.13m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £807.55k | £773.09k | £991.11k | £1.02m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £879.65k | £827.05k | £870.03k | £1.01m | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £397.95k | £196.11k | £112.18k | £241.85k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.03k | £5.34k | £676 | £2.22k | £287.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £1.01m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £218 | £90 | £0 | £134 | £2.83k | |
|
Incwm - Arall | £1.87k | £462 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.01m | £928.25k | £1.09m | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £46.41k | £32.76k | £32.76k | £32.76k | £32.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.