Hanes ariannol TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.15m | £70.45m | £65.20m | £80.20m | £97.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.88m | £67.62m | £64.94m | £78.97m | £82.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £879.63k | £44.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.71m | £3.02m | £5.28m | £5.56m | £12.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £326.00k | £169.00k | £143.00k | £218.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.29m | £12.40m | £9.03m | £12.26m | £13.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £2.39m | £5.31m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £107.73m | £54.70m | £50.72m | £64.63m | £77.15m | |
|
Incwm - Arall | £418.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £132.37k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £42.89m | £47.37m | £47.12m | £55.11m | £56.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.51m | £20.25m | £17.82m | £23.87m | £25.77m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £375.00k | £393.00k | £551.00k | £413.00k | £463.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.54m | £6.73m | £2.84m | £2.96m | £3.87m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.09m | £14.89m | £12.60m | £18.36m | £20.50m | |
|
Gwariant - Arall | £29.49m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.