Hanes ariannol EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS LIMITED
Rhif yr elusen: 1066532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.01m | £15.48m | £4.26m | £6.66m | £11.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.22m | £13.98m | £8.46m | £8.99m | £11.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £43.89k | £0 | £0 | £90.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £90.24k | £89.53k | £90.75k | £56.95k | £3.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.92m | £15.35m | £4.17m | £6.41m | £11.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £187.79k | £217.27k | |
|
Incwm - Arall | £2.61k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.15m | £13.88m | £8.34m | £8.88m | £11.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.89k | £101.41k | £113.31k | £114.52k | £124.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £251.43k | £612.01k | £828.94k | £441.21k | £462.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £114.52k | £124.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.