Hanes ariannol CLARE COLLEGE CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.76m | £15.02m | £9.85m | £16.44m | £18.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.32m | £15.52m | £14.10m | £17.01m | £18.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.47k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.62m | £3.18m | £2.63m | £3.00m | £1.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.90m | £6.49m | £2.49m | £4.16m | £6.96m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.17m | £3.47m | £3.43m | £3.46m | £3.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.67m | £1.10m | £651.00k | £1.74m | £309.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.07m | £3.62m | £2.82m | £3.40m | £3.18m | |
|
Incwm - Arall | £2.48m | £4.93m | £3.09m | £2.41m | £3.50m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £29.00k | £1.16m | £1.64m | £466.00k | £170.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.77m | £6.40m | £5.61m | £6.27m | £6.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £600.00k | £500.00k | £500.00k | £500.00k | £700.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.00k | £40.00k | £41.00k | £32.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £86.00k | £88.00k | £80.00k | £87.00k | £99.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £430.00k | £413.00k | £343.00k | £472.00k | £213.00k | |
|
Gwariant - Arall | £9.95m | £8.62m | £7.99m | £10.24m | £11.65m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.