ymddiriedolwyr CLARE COLLEGE CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loretta Caroline Rose Minghella | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|||||||||
Dr Matthew Kenzie | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||
Dr Juan Block | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||
Dr Alpa Parmar | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||
Dr Sarah Jane Lockwood | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||||
Dr Toby Alexander Howard Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||||
PROFESSOR Graham Frederick Parker | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr Andrew Carter | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||
Rev Mark Stephen Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||||||
PROFESSOR Hendrik Willem van Veen | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||||||
PROFESSOR NEIL CLEMENT GREENHAM | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||||
PROFESSOR Sian Marie Lazar | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||||
PROFESSOR HEIKE LAMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||||
PROFESSOR JONATHAN MICHAEL GOODMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||||
PROFESSOR ALAN DAVID CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||||||
PROFESSOR Jacqueline Anne Tasioulas | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.