ymddiriedolwyr QUAKER INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRUST (QUIET)
Rhif yr elusen: 1072250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Edward Crosfield | Cadeirydd | 01 February 2018 |
|
|
||||
Juliet Anne Kilty | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Jeremy Wealbund Holmes | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Linda Deanna Worden | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Evan Stryker Welkin | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Antoine Jean Issa | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Barrett | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sabah Nagib Baz Mr | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Michael Howard Goodwin | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Dr Julia Kay Horn | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Mark David Bitel | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Antonios Manasseh | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Marie-Christine Mojabber | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Khater Abi Habib | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.