Hanes ariannol ABILITYNET
Rhif yr elusen: 1067673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.08m | £4.44m | £4.88m | £5.88m | £5.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.34m | £4.38m | £4.32m | £4.98m | £5.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £70.27k | £185.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.37k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £409.29k | £442.23k | £542.88k | £520.34k | £308.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.67m | £4.00m | £4.30m | £5.36m | £5.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.84k | £5.70k | £2.27k | £524 | £11.27k | |
|
Incwm - Arall | £525 | £279 | £36.37k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.34m | £4.38m | £4.32m | £4.98m | £5.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.52k | £14.71k | £16.45k | £14.50k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.