Hanes ariannol MAYBRIDGE COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1134489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £424.72k | £334.48k | £305.56k | £303.59k | £280.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £405.85k | £316.21k | £296.29k | £307.04k | £331.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.59k | £13.77k | £15.41k | £12.95k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.