Hanes ariannol ORGANISATION FOR SICKLE CELL ANAEMIA RESEARCH (OSCAR) SANDWELL COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1080599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.77k | £62.86k | £83.92k | £69.21k | £51.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.48k | £60.11k | £54.06k | £72.73k | £57.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.08k | £52.61k | £49.93k | £48.49k | £48.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.