ymddiriedolwyr ORSETT AND BULPHAN SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1067985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher David Coles | Cadeirydd | 11 November 2019 |
|
|
||||
Cheryl Ann Dawe | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Evelyn Murphy | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Robert Murphy | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Daniel Smith | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Nicola Cranch | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Graham Charles Monk | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.