Hanes ariannol ACTION FOR KIDS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1068841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02m | £1.54m | £1.67m | £2.19m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £2.50m | £1.73m | £1.68m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.81k | £68.27k | £24.68k | £52.63k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £138.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £1.19m | £1.45m | £1.15m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £314.24k | £263.61k | £165.82k | £258.81k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £74.48k | £83.37k | £33.44k | £2.91k | £5.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £15.00k | £776.68k | £29.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £140.04k | £45.06k | £78.42k | £136.80k | £247.86k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £2.19m | £1.45m | £1.43m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £345.93k | £311.26k | £279.92k | £254.51k | £608.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.87k | £73.55k | £74.30k | £74.53k | £35.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.