Hanes ariannol THE BENTINCK BERESFORD AND RENDLESHAM CHARITY
Rhif yr elusen: 1068584
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.69k | £79.04k | £82.27k | £76.75k | £38.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.72k | £79.03k | £82.27k | £76.75k | £38.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.