Hanes ariannol SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1069376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £453.43k | £479.97k | £765.64k | £632.14k | £612.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £528.23k | £494.95k | £497.02k | £704.19k | £664.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £414.25k | £135.64k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £489.25k | £250.64k | £115.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £32.99k | £0 | £84.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £87.78k | £317.19k | £339.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £206 | £40 | £1.07k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £155.41k | £64.27k | £72.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £487.10k | £697.42k | £664.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £9.92k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.97k | £8.87k | £9.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £6.77k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.