Hanes ariannol SUFFOLK FAMILY CARERS
Rhif yr elusen: 1069937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £2.38m | £2.69m | £2.61m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92m | £2.31m | £2.41m | £2.45m | £2.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £363.45k | £966.43k | £1.24m | £1.95m | £1.75m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £967.83k | £889.12k | £721.31k | £74.37k | £55.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.48m | £1.40m | £1.25m | £176.48k | £121.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.46k | £1.58k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £563.83k | £966.43k | £1.43m | £2.42m | £2.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.55k | £13.88k | £8.09k | £6.43k | £24.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.80k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £130.00k | £0 | £68.65k | £31.00k | £10.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.27m | £2.38m | £2.45m | £2.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.85k | £37.85k | £25.22k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.33k | £50.55k | £63.88k | £20.93k | £14.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.