Hanes ariannol THE COMMUNITY COUNCIL FOR SOMERSET
Rhif yr elusen: 1069260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | £2.02m | £2.34m | £2.58m | £3.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.99m | £2.29m | £2.49m | £3.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £368.80k | £65.39k | £204.70k | N/A | £923.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £621.09k | £1.02m | £1.13m | N/A | £1.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.40k | £8.33k | £16.34k | £36.93k | £24.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.39k | £89.32k | £112.55k | £132.65k | £171.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.91m | £2.20m | £2.41m | £2.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.06k | £7.33k | £5.88k | £5.10k | £8.78k | |
|
Incwm - Arall | £3.88k | £249 | £1.86k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.98m | £2.27m | £2.47m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £10.76k | £0 | £21.48k | £38.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £13.43k | £2.80k | £13.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.28k | £0 | £13.34k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.