ymddiriedolwyr SOBUS
Rhif yr elusen: 1071089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noushin Pasgar | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Sanja Dujmovic Potnar | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
Baden Prince | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|||||
Liam Clipsham | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|||||
Phillip Amy | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
MONTY GRIGG | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
RICHARD BRUNWIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.