ymddiriedolwyr 33RD SHEFFIELD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1069378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Haglington | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Donna Danielle Waldock | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Natalie James | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Hannah Connors | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Blunkett | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Caroline Ann Westney | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
Justin Blackburn | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
Rachel Susan Blackburn | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
Tony Wharam | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
Neil Raymond Bromley | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
Matthew David Hardman | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.