ymddiriedolwyr HERTS YOUNG HOMELESS GROUP
Rhif yr elusen: 1069498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michael Holland | Cadeirydd | 16 November 2019 |
|
|||||
Sarah Victoria Milsom | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Timothy Giles Willies | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Jake David William White | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Ruth Jennifer Barnes | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
DAVID JOHN BALL | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|||||
PAUL GROVES | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Ross Watkins | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|||||
Carol Michelle Shutkever | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
MATHEW BAXTER | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.