ymddiriedolwyr THE NATIONAL GAS MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1072375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Thomas Basigara | Cadeirydd | 24 September 2021 |
|
|
||||
Professor Stephen Michael Richardson | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|||||
Charlotte Payne | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
DEAN BERRY | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
JON BUTTERWORTH MBE | Ymddiriedolwr | 13 December 2010 |
|
|
||||
Dr DEREK ANTHONY ROBINSON MA DPHIL | Ymddiriedolwr | 20 July 1999 |
|
|
||||
JOHN BRITLAND HORNE MIGASC | Ymddiriedolwr | 23 March 1999 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.