Hanes ariannol PHILIP AND GRANVILLE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1074547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/03/2019 | 05/03/2020 | 05/03/2021 | 05/03/2022 | 05/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.44k | £15.81k | £6.60k | £7.78k | £7.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.62k | £16.51k | £14.01k | £4.59k | £14.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.