Hanes ariannol SCARBOROUGH SOCIAL ACTION CENTRE (ST MARY'S WITH HOLY APOSTLES)
Rhif yr elusen: 1071090
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.29k | £152.98k | £227.70k | £253.62k | £213.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.43k | £144.85k | £227.43k | £220.59k | £212.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £28.23k | £0 | £36.64k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £14.00k | £0 | £28.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.