Dogfen lywodraethu SCARBOROUGH SOCIAL ACTION CENTRE (ST MARY'S WITH HOLY APOSTLES)
Rhif yr elusen: 1071090
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 7 JULY 1998 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 9 NOVEMBER 1998, AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 21ST FEBRUARY 2001, AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 26 JUNE 2006 as amended on 15 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS TO ADVANCE EDUCATION, SOCIAL WELFARE LEISURE-TIME OCCUPATION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE REGION OF YORKSHIRE AND THE HUMBER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.