ymddiriedolwyr ILKLEY & DISTRICT GOOD NEIGHBOURS COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1105631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Michael Padley | Cadeirydd | 27 September 2023 |
|
|
||||
Anthony Magee | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Peter Kierman | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Mark Wood | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
STEPHEN MARK BUTLER | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Ian Richard Wilson | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Peter Edward Settle | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
JOHN GEOFFREY BARKER | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.