ymddiriedolwyr COMMUNITY IMPACT BUCKS
Rhif yr elusen: 1070267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Schindler | Cadeirydd | 22 September 2023 |
|
|
||||
Malcolm Webber | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Richard David Rance | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Heather Haydock | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Lee James Roberts | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Beth Knighton | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Murray John Scott | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Lianda Jane O'Riordan | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Owen Hughes | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
DOMINIC PINKNEY | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.