ymddiriedolwyr KINGSLAND MILLENNIUM GREEN
Rhif yr elusen: 1070085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JOHN HARRIS | Cadeirydd | 12 May 2018 |
|
|||||
PATRICIA ANN POTHECARY | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|||||
PAUL GRENVILLE SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|||||
PHILIP CHRISTOPHER | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Jean Gurney | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Rev JULIE MARGARET READ | Ymddiriedolwr | 31 May 2014 |
|
|||||
HELEN JEAN FLOOK | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|||||
KATHARINE ELIZABETH SOPHIA CAVE-BROWNE-CAVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.