Hanes ariannol THE LEPROSY MISSION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1076356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.03m | £14.43m | £14.79m | £17.35m | £18.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.35m | £15.51m | £14.72m | £16.98m | £17.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.16m | £12.49m | £12.27m | £14.79m | £16.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.57m | £1.75m | £2.15m | £2.16m | £1.77m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £123.16k | £137.11k | £112.58k | £102.97k | £144.28k | |
|
Incwm - Arall | £184.26k | £46.42k | £263.85k | £285.79k | £246.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.75m | £13.16m | £12.20m | £14.28m | £15.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.18m | £648.49k | £601.11k | £2.70m | £2.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £83.11k | £85.25k | £64.76k | £60.86k | £79.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £11.77m | £11.14m | £13.15m | £13.72m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.00k | £23.69k | £22.62k | £26.16k | £24.36k | |
|
Gwariant - Arall | £1.42m | £1.70m | £1.92m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.