Dogfen lywodraethu NOTTINGHAM COMMUNITY AND VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1070790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 FEBRUARY 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 JUNE 1998, 29 OCTOBER 2001, 18 OCTOBER 2004 AND 5 NOVEMBER 2010 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 4 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY, THE COMMUNITY IN NOTTINGHAM AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE FURTHERANCE OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PRINICPALLY NOTTINGHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.