Hanes ariannol BUDDHIST SOCIETY OF MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1072411
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/01/2018 | 20/01/2019 | 20/01/2020 | 20/01/2021 | 20/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.88k | £20.65k | £12.39k | £5.87k | £10.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.91k | £11.10k | £9.21k | £18.05k | £7.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.