Hanes ariannol TRAFFIC INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1076722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.51m | £9.39m | £10.12m | £11.36m | £12.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.47m | £9.57m | £9.55m | £10.36m | £12.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £248.77k | £821.55k | £572.19k | £554.86k | £755.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.38m | £1.18m | £1.16m | £1.05m | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.69m | £8.18m | £8.95m | £10.31m | £10.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.85k | £271 | £1.82k | £294 | £557 | |
|
Incwm - Arall | £2.42m | £23.02k | £6.32k | £8.40k | £23.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.31m | £9.32m | £9.29m | £10.14m | £12.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.71k | £248.22k | £264.84k | £220.66k | £246.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £180.49k | £201.64k | £217.20k | £249.40k | £305.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.