ymddiriedolwyr TRAFFIC INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1076722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Halle | Cadeirydd | 22 August 2017 |
|
|
||||
Dr Viviana Elsa Figueroa | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Alistair John Monument | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Kavita Prakash-Mani | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Pamela Davis | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||
Professor Jonathan Hutton | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Aban Marker Kabraji | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Heather Sohl | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.