Hanes ariannol THE QUAY FOYER
Rhif yr elusen: 1073487
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.58k | £134.64k | £61.35k | £6.47k | £3.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.13k | £140.87k | £82.93k | £4.49k | £2.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.