ymddiriedolwyr THE FRENCH PROTESTANT CHURCH OF LONDON
Rhif yr elusen: 1070623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabien Lerede | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
John Bevil Hagg | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Thibault Lavergne | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Phoebe May Woods | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Ghislain Brice Leugue Yomba | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
Benedicte FOUGIER | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|||||
ANNE BESSON ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.