Dogfen lywodraethu THE END OF LIFE PARTNERSHIP LIMITED
Rhif yr elusen: 1072958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 JUL 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 NOV 1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02 APR 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 APR 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 NOV 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF PALLIATIVE CARE TRAINING FOR PERSONS INVOLVED IN CARING FOR PEOPLE AND THEIR FAMILIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.