Hanes ariannol EMIH LIMITED
Rhif yr elusen: 1073254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.07m | £7.26m | £4.85m | £7.19m | £9.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.09m | £9.41m | £8.13m | £8.54m | £10.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.02m | £735.72k | £454 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.54m | £2.72m | £1.62m | £2.51m | £491.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.91m | £2.92m | £1.62m | £2.33m | £3.30m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.62m | £1.63m | £585.61k | £1.61m | £5.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.79k | £0 | £0 | £0 | £17.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.02m | £735.72k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.85m | £7.13m | £6.58m | £6.63m | £7.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.23m | £2.28m | £1.55m | £1.91m | £2.47m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.44k | £48.90k | £49.12k | £63.75k | £67.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.