ymddiriedolwyr EMIH LIMITED
Rhif yr elusen: 1073254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Charles Brown | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||||||||
Michael Tarbotton | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||||||||
Rhys Furley | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||||||||
Professor Lesley Julia Morrell | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||||||||
Alan William Kirkman | Ymddiriedolwr | 04 March 2016 |
|
|
||||||||||
Sue Lockwood | Ymddiriedolwr | 04 March 2016 |
|
|||||||||||
JOHN ALAN PARKES CBE | Ymddiriedolwr | 19 October 2007 |
|
|
||||||||||
TREVOR SAMUEL ERIC BOANAS | Ymddiriedolwr | 10 September 2004 |
|
|||||||||||
PROFESSOR GRAHAM CHESTERS | Ymddiriedolwr | 06 March 1998 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.