ymddiriedolwyr THE COLLEGE OF THE LADY FRANCES SIDNEY SUSSEX IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Martin James Burton | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Yuqing Chen | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Dr BERNHARD FULDA | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Olivia Catherine Woods | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Abigail Hygate | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Martin Dirk Pierce | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dr Sergii Strelchuk | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Professor Eugenio Biagini | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Patricia Sumnall | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Edward Wilson-Lee | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Luke Nicholas | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Dr Thomas Benedict Lambert | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Harriet Cordelia Theed Groom | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Rohan Tissa Ranasinghe | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Professor Mette Eilstrup-Sangiovanni | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Dr Ricardo Garcia-Mayoral | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr Fernando Lusa Bordin | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr Christopher Doran | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MASSIMO BEBER M.PHIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.