Hanes ariannol CHRISTIAN VISION FOR MEN
Rhif yr elusen: 1071663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.08k | £700.44k | £471.20k | £405.07k | £611.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £680.55k | £716.19k | £417.40k | £394.07k | £562.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £399.96k | £416.13k | N/A | N/A | £326.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £261.49k | £279.06k | N/A | N/A | £284.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8 | £7 | N/A | N/A | £19 | |
|
Incwm - Arall | £12.62k | £5.24k | N/A | N/A | £610 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £594.45k | £670.38k | N/A | N/A | £529.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £81.58k | £41.28k | N/A | N/A | £27.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.52k | £4.53k | N/A | N/A | £4.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.