Hanes ariannol PIPPA'S GROUP
Rhif yr elusen: 1074486
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.80k | £76.33k | £97.11k | £80.77k | £108.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.37k | £79.14k | £90.30k | £93.66k | £102.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £52.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.00k | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.