ymddiriedolwyr LEAP CONFRONTING CONFLICT
Rhif yr elusen: 1072376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Spelman | Cadeirydd | 18 June 2015 |
|
|
||||||
Alex Hayes | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||||
Susannah Drury | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||||
Chi Kavindele | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||||
Nina Ma | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|||||||
Jan Levy | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||||
Debbie Beaven | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||||
KANCHAN JADEJA | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||||
Reece Dopson | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.