Hanes ariannol SPROWSTON PAVILLION PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1074428
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.79k | £115.45k | £156.27k | £138.46k | £129.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.01k | £118.91k | £129.48k | £118.74k | £169.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £85.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.