ymddiriedolwyr MANCHESTER CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1075020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE STOPFORTH | Cadeirydd | 15 January 2013 |
|
|
||||||||
ANTHONY RICHARD KIRVEN | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||||||
CATHERINE ANNE HEANEY | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||||
Rev WINIFRED AUDRIA CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||||
Lisa Dawn Ellan Fowles | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||||||
Canon Dr Addy Lazz-Onyenobi | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|||||||||
Colin Thompson | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||||||
Andrew Thomas Hunter | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||||||
DAVID PRIOR | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.