Dogfen lywodraethu THE OUNDLE SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1075698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 6 MAY 1999 AS AFFECTED BY ORDER OF 4 JULY 2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 31 AUGUST 2006 AND DEED DATED 4 JUNE 2009. as amended on 14 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
THE SUPPORT OF SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES WHICH PROMOTE THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE OUNDLE SCHOOLS, INCLUDING THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES AND THE FUNDING OF CAPITAL PROJECTS CONNECTED TO THE OUNDLE SCHOOLS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OUNDLE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.